Георгий Васильевич Чичерин (1872-1936) — второй Народный комиссар по иностранным делам РСФСР и нарком иностранных дел СССР до 1930г. В составе советской делегации подписал Брестский мир (1918). Возглавлял советскую делегацию на Генуэзской конференции (1922). Подписал Рапалльский договор (1922).
Содержание
- 1 Кто был наркомом иностранных дел ссср в 1923 1930 гг Назовите фамилию?
- 2 Кто был народным комиссаром иностранных дел ссср в 1930 1939 гг?
- 3 Кто занимал пост министра иностранных дел с 1985 по 1991 гг?
- 4 Кто возглавлял Народный комиссариат иностранных дел в годы Великой Отечественной войны?
- 5 Кто занимал пост министра иностранных дел с 1949 1953 гг Что вам о нем известно как он связан с нашим городом?
- 6 Кто был после Чичерина?
- 7 Кто из советских государственных деятелей был наркомом иностранных дел?
- 8 Кто был министр иностранных дел при Ельцине?
- 9 Кто у нас министр иностранных дел?
- 10 Кто в июле 1985 года возглавил мид ссср?
Кто был наркомом иностранных дел ссср в 1923 1930 гг Назовите фамилию?
Республиканские НКИД были упразднены, и 6 июля 1923 года был учрежден НКИД СССР, наркомом оставался Чичерин. Фактически его основой стал аппарат НКИД РСФСР. 12 ноября 1923 года ЦИК СССР утвердила новое положение о НКИД СССР.
Кто был народным комиссаром иностранных дел ссср в 1930 1939 гг?
Народные комиссары СССР
Народный комиссар | Годы |
---|---|
Троцкий, Лев Давидович | 1917—1918 |
Чичерин, Георгий Васильевич | 1918—1930 |
Литвинов, Максим Максимович | 1930—1939 |
Молотов, Вячеслав Михайлович | 1939—1946 |
Кто занимал пост министра иностранных дел с 1985 по 1991 гг?
Министры иностранных дел России
Имя | Полномочия | |
---|---|---|
Начало | Окончание | |
Эдуард Шеварднадзе | 2 июля 1985 | 20 декабря 1990 |
Александр Бессмертных | 15 января 1991 | 28 августа 1991 |
Борис Панкин | 28 августа 1991 | 19 ноября 1991 |
Кто возглавлял Народный комиссариат иностранных дел в годы Великой Отечественной войны?
Первым его руководителем стал Лев Троцкий; в мае 1918 года его сменил Г. В. Чичерин. После переезда правительства в Москву наркомат размещался в бывшем доходном доме Первого Российского страхового общества (Улица Кузнецкий Мост, 21/5 — Большая Лубянка, 5/21).
Кто занимал пост министра иностранных дел с 1949 1953 гг Что вам о нем известно как он связан с нашим городом?
Андрей Вышинский занимал должность министра иностранных дел между двумя периодами «главенства» Молотова, то есть в 1949—1953 годах. Вышинский начинал политическую карьеру как меньшевик, однако его имя ассоциируется, в первую очередь, с работой в рядах большевистской партии.
Кто был после Чичерина?
Чичерин, Георгий Васильевич
Георгий Васильевич Чичерин | |
---|---|
Глава правительства | Владимир Ильич Ленин |
Предшественник | Троцкий, Лев Давидович |
Преемник | должность упразднена; Лаврентьев, Анатолий Иосифович (с 1944) |
Заместитель Народного комиссара по иностранным делам РСФСР 10 января — 30 мая 1918 |
Кто из советских государственных деятелей был наркомом иностранных дел?
Советский государственный деятель, дипломат. В 1930-е гг. – нарком по иностранным делам СССР (июль 1930 – декабрь 1936); нарком иностранных дел СССР (декабрь 1936 – май 1939); советник НКИД СССР (май 1939 – ноябрь 1941).
Кто был министр иностранных дел при Ельцине?
Егор Гайдар (и. о.) Андре́й Влади́мирович Ко́зырев (род. 27 марта 1951, Брюссель) — российский государственный и политический деятель, первый министр иностранных дел Российской Федерации с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года.
Кто у нас министр иностранных дел?
Министерство подведомственно Президенту Российской Федерации по вопросам, закреплённым за ним Конституцией, либо в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. Возглавляет министр иностранных дел; с 2004 года должность занимает Сергей Викторович Лавров.
Кто в июле 1985 года возглавил мид ссср?
Андре́й Андре́евич Громы́ко (5 (18) июля 1909, деревня Старые Громыки, Гомельский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя — 2 июля 1989, Москва, СССР) — советский дипломат и государственный деятель, в 1957—1985 годах — министр иностранных дел СССР, в 1985—1988 годах — председатель Президиума Верховного Совета …